14 × (3600 × 18-239200 ÷ 46)

14 × (3600 × 18-239200 ÷ 46)

  • 1) 3600 * 18 = 64800
    2) 239200/46 = 5200
    3) 64800-5200 = 59600
    4) 14 * 59600 = 834400
    Відповідь: 834400
  • 14 * (64800-5200) = 14 * 59600 = 834400
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

38 − 34 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: